Kommunalpolitiker/in - Martin Kromm
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 18.01.2012 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | seit 18.01.2012 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Bildung, Kultur und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 18.01.2012 - 14.12.2016 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 18.01.2012 - 18.03.2019 | ||
Integrationsausschuss | Ausschussmitglied | 25.01.2012 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |