Kommunalpolitiker/in - Martin Kromm
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Stellv. Vorsteher | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | seit 18.01.2012 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 27.03.2019 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 18.01.2012 - 18.03.2019 | ||
Integrationsausschuss | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ältestenrat | Stellv. Vorsteher | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Vorstand | Stellv. Vorsteher | 27.10.2016 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |