Kommunalpolitiker/in - Uwe Köhne
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 26.10.2006 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
Grüne-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | 17.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 08.11.2006 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Verkehr und Ordnung | Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Wirtschaft, Personal und Europa | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |