Kommunalpolitiker/in - Dr. Clemens Escher
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 09.11.2016 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | seit 09.11.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 27.03.2019 | ||
Sportausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Pflege, Soziales und Senioren | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |