Kommunalpolitiker/in - Eric Lüders
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
Piraten-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | 01.01.2013 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 09.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 15.04.2015 | ||
Ausschuss für Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Tiefbau und Landschaftsplanung | Ausschussmitglied | 01.10.2014 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Verkehr und Ordnung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Wirtschaft, Personal und Europa | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 26.03.2013 - 26.10.2016 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 24.10.2012 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |