Kommunalpolitiker/in - Jeannine Perduss
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 26.10.2006 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Grundstückskauf und Liegenschaften | Ausschussmitglied | 30.11.2006 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 05.02.2007 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Bildung, Kultur und Bürgerdienste | Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 14.12.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |