Kommunalpolitiker/in - Rolf Breidenbach
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
FDP-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 31.05.2019 - 31.12.2020 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 01.02.2020 - 03.11.2021 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Grünflächen, Umwelt und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 20.06.2018 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | 01.02.2020 - 02.02.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |