Kommunalpolitiker/in - Frank Kühnast
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 01.12.2001 - 30.09.2009 | ||
Fraktionen | ||||
FDP-Fraktion | Fraktionsmitglied | 01.12.2001 - 30.09.2009 | ||
Ausschüsse | ||||
Vorstand | Ausschussmitglied | 26.10.2006 - 30.09.2009 | ||
Ausschuss für Bauen, Liegenschaften und Gebäudeverwaltung | Ausschussmitglied | 06.12.2006 - 30.09.2009 | ||
Sportausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2006 - 30.09.2009 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |