Kommunalpolitiker/in - Norbert Buchta
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 29.11.2001 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 10.02.2019 | ||
Ausschüsse | ||||
Rechnungsprüfungsausschuss | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 05.07.2018 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 19.03.2019 | ||
Ausschuss für Haushalt, Personal und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |