Kommunalpolitiker/in - René Rögner-Francke
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Vorsteher | seit 26.10.2006 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | seit 26.04.2004 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Ältestenrat | Vorsteher | seit 01.12.2006 | ||
Vorstand | Vorsteher | seit 26.10.2006 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |