Kommunalpolitiker/in - Torsten Hippe
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 14.11.1995 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | seit 01.11.2008 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | seit 08.11.2006 | ||
Ausschuss für Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 29.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Ausschuss zur Kenntnisnahme und Beratung von Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 29.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2008 - 26.10.2011 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Naturschutz | Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2006 - 26.10.2011 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |