Kommunalpolitiker/in - Michael Gaedicke
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Grüne-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 27.03.2019 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |