Kommunalpolitiker/in - Harald Mier
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Straßenverkehr und Tiefbau | Ausschussmitglied | 19.09.2018 - 03.11.2021 | ||
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 10.04.2019 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |