Kommunalpolitiker/in - Susanne Mertens
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2016 - 06.09.2022 | ||
Fraktionen | ||||
Grüne-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 08.11.2018 - 06.09.2022 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Haushalt, Personal und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | 06.02.2019 - 03.11.2021 | ||
Schulausschuss | Ausschussvorsitzende/r | 09.04.2019 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |