Ukraine: vom Bezirksamt Pankow, vom Land Berlin und vom Bund
Energie sparen: Informationen des Senates, Informationen in Leichter Sprache und Energieportal in Deutscher Gebärdensprache
Kommunalpolitiker/in - Jens-Holger Kirchner
Anschrift
|
Sonstiges
|
Bezirksverordnetenversammlung | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin | Bezirksverordneter | 29.11.2001 - 26.10.2006 | ||
Fraktionen | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsmitglied | 29.11.2001 - 26.10.2006 | ||
V. Wahlperiode | ||||
Ausschuss für Wirtschaft und öffentliche Ordnung | Schriftführer | 30.09.2004 - 25.10.2006 | ||
V. & VI. Wahlperiode | ||||
Ausschuss für Kultur und Bildung | Ausschussmitglied | 21.01.2003 - 25.10.2006 | ||
Ausschuss für Rechnungsprüfung | Ausschussmitglied | 03.12.2004 - 25.10.2006 | ||
Ausschuss für Finanzen, Immobilienmanagement + Personal | Ausschussmitglied | 21.01.2003 - 25.10.2006 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 29.11.2001 - 25.10.2006 | ||
Vorstand der BVV Pankow von Berlin | Vorstandsmitglied | 29.11.2001 - 25.10.2006 | ||
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 12.02.2002 - 08.01.2007 | ||
AG Haushaltsplanerarbeitung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses | Ausschussmitglied | 21.03.2002 - 08.01.2007 | ||
AG Kinder- und Jugendhilfeplanung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses | Ausschussmitglied | 21.03.2002 - 08.01.2007 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksverordnetenversammlung | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker/in | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |