Kommunalpolitiker - Rainer Bosse
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Vorsteher/in | 29.11.2001 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | 12.08.2007 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Wirtschaft und Arbeit | Ausschussmitglied | 09.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied (Vorsteher) | 29.11.2001 - 03.11.2021 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied (Vorsteher/in) | 29.11.2001 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |