Kommunalpolitiker - Silke Wenk
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 01.03.2015 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | 01.03.2015 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Öffentliche Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 08.12.2016 - 03.11.2021 | ||
Umwelt und Klimaschutz | Ausschussmitglied | 27.02.2018 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |