Kommunalpolitiker
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | stellv. Vorsteherin | 27.10.2011 - 30.06.2014 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 04.08.2013 | ||
Ausschüsse | ||||
Geschäftsordnung, Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 04.10.2013 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 27.10.2011 - 14.12.2017 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 27.10.2011 - 30.06.2014 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |