Kommunalpolitiker - Kevin Hönicke
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 23.11.2011 - 06.04.2020 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsvorsitzender | 27.10.2016 - 06.04.2020 | ||
Ausschüsse | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 05.12.2016 - 06.04.2020 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 27.10.2016 - 06.04.2020 | ||
Haushalt, Personal, GO | Ausschussmitglied | 01.12.2016 - 15.02.2018 | ||
Öffentliche Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 08.12.2016 - 20.02.2018 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |