Kommunalpolitiker - Sandy Mattes
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.01.2011 - 11.07.2024 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 05.04.2020 | ||
Ausschüsse | ||||
Arbeit, Soziales und Gesundheit | Ausschussmitglied | bis 11.07.2024 | ||
Eingaben/Beschwerden, Umwelt und Gesundheit | Ausschussmitglied | 06.12.2016 - 15.02.2018 | ||
Kultur und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 06.12.2016 - 09.12.2018 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |