Kommunalpolitiker - Jutta Feige
Anschrift
|
Fraktion | ||||
---|---|---|---|---|
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | seit 29.11.2001 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 16.02.2015 | ||
Öffentliche Ordnung und Verkehr | Ausschussmitglied (Vorsitzender) | 23.11.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |